Vorsitzende |
Irmgard Kulka | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Irmgard Kulka | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Mitglieder |
Gerhard Gertsen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Norbert Gies | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rüdiger Gönnert | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Rainer Kranebitter | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.1999 | 19.02.2002 | von 01.10.1999 bis 19.02.2002 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Die Mitglieder |
Lothar Bluhm | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Norbert Gies | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 19.10.2004 | 31.05.2014 | von 19.10.2004 bis 31.05.2014 | |
Hans Jürgen Gorgs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Gerda Hetterscheidt | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 19.10.2004 | 01.10.2009 | von 19.10.2004 bis 01.10.2009 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Gabriele Hövelmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.05.2014 | von 01.10.1999 bis 31.05.2014 | Stellv. Ausschussvorsitzende | Stellv. Ausschussvorsitzende |
Albert Jansen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.10.2004 | 26.10.2009 | von 19.10.2004 bis 26.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dr. Klaus Krebber | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.1999 | 01.10.2009 | von 01.10.1999 bis 01.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Frank Kühn | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 19.10.2004 | 01.10.2009 | von 19.10.2004 bis 01.10.2009 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Christoph Kukulies | FDP | FDP Ratsmitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 S. 9 GO NW | Ratsmitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 S. 9 GO NW | 19.10.2004 | 26.10.2009 | von 19.10.2004 bis 26.10.2009 | Ratsmitglied mit beratender Stimme | Ratsmitglied mit beratender Stimme |
Bernd Nellissen | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2009 | 30.04.2013 | von 03.11.2009 bis 30.04.2013 | |
Christopher Neumann | BSD NRW/DIE LINKE | BSD NRW/DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.07.2013 | 31.05.2014 | von 16.07.2013 bis 31.05.2014 | |
Birgit Offergeld | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2009 | 31.05.2014 | von 01.01.2009 bis 31.05.2014 | |
Sigmar Peters | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 13.12.2011 | 31.05.2014 | von 13.12.2011 bis 31.05.2014 | |
Prof. Dr. Matthias Reintjes | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2009 | 13.12.2011 | von 03.11.2009 bis 13.12.2011 | |
Elke Trüpschuch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2009 | 26.10.2009 | von 01.01.2009 bis 26.10.2009 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wolfgang Urbach | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Annika Wardthuysen | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Gitta Wardthuysen | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.01.2009 | 26.10.2009 | von 01.01.2009 bis 26.10.2009 | sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin |
Fabian Wehren | GRÜNE | GRÜNE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.01.2009 | 26.10.2009 | von 01.01.2009 bis 26.10.2009 | |
Sigrid Weicht | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2009 | 31.05.2014 | von 01.01.2009 bis 31.05.2014 | |
Mitglieder CDU |
Annette Arntzen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Erik Arntzen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Botho Brouwer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | 31.07.2023 | von 20.06.2023 bis 31.07.2023 | |
Markus Elbers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 11.11.2020 | von 25.04.2017 bis 11.11.2020 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Korinna Evers | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Peter Ising | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 12.11.2020 | von 12.11.2020 bis 12.11.2020 | |
Peter Ising | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Tim Krebber | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.09.2023 | 14.09.2024 | von 19.09.2023 bis 14.09.2024 | |
Dr. Manon Loock-Braun | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Gregor Reintjes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 11.11.2020 | von 25.04.2017 bis 11.11.2020 | |
Christa Teunissen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2020 | 20.06.2023 | von 12.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Horst Derksen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Bert Gricksch | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Dr. Manon Loock-Braun | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Erik Arntzen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Markus Elbers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Irmgard Kulka | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Gregor Reintjes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.05.2016 | 24.04.2017 | von 18.05.2016 bis 24.04.2017 | |
Horst Derksen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Lea Diks | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 13.12.2011 | 24.04.2017 | von 13.12.2011 bis 24.04.2017 | |
Bert Gricksch | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Mitglieder SPD |
Elisabeth Braun | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Elisabeth Braun | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Holger Klein | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 11.11.2020 | von 25.04.2017 bis 11.11.2020 | |
Manfred Mölder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Manfred Mölder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Nicole Olfen | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | 31.08.2023 | von 20.06.2023 bis 31.08.2023 | |
Hafize Özden | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Leonie Pawlak | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Gregor Pollmann | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 19.09.2023 | | von 19.09.2023 | |
Margrit Bongers | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Leonie Pawlak | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 11.11.2020 | von 25.04.2017 bis 11.11.2020 | |
Elisabeth Braun | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Holger Klein | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Manfred Mölder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Margrit Bongers | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Leonie Pawlak | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Mitglieder GRÜNE |
Gabriele Hövelmann | BÜNDNIS 90/GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2020 | 23.02.2023 | von 12.11.2020 bis 23.02.2023 | |
Thomas Koenen | GRÜNE | GRÜNE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2020 | 20.06.2023 | von 12.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Thomas Koenen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Hermine Swhajor | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 20.06.2023 | von 12.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Hermine Swhajor | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Thomas Koenen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Thomas Koenen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Mitglieder BGE |
Manfred Brockmann | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 20.02.2017 | bis 20.02.2017 | |
Jörn Bartels | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 12.11.2020 | von 25.04.2017 bis 12.11.2020 | |
Christopher Papendorf | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.09.2018 | 05.02.2019 | von 25.09.2018 bis 05.02.2019 | |
Karlijn Papendorf-Smidt | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.02.2019 | 12.11.2020 | von 26.02.2019 bis 12.11.2020 | |
Sigrid Weicht | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 24.09.2018 | von 25.04.2017 bis 24.09.2018 | |
Christopher Papendorf | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Karlijn Papendorf-Smidt | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 12.11.2020 | 20.06.2023 | von 12.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Karlijn Papendorf-Smidt | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Joachim Sigmund | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Sigrid Weicht | BGE | BGE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Mitglieder FREIE WÄHLER Emmerich |
Jörn Bartels | FW Emmerich | FW Emmerich Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 20.06.2023 | von 12.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Simon Terhorst | FW Emmerich | FW Emmerich Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
Mitglied Fraktionslos |
Tim Krebber | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 | |
Christoph Kukulies | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2020 | 20.06.2023 | von 12.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Mitglieder Fraktionslos |
Christoph Kukulies | AfD | AfD Ratsmitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 S. 9 GO NW | Ratsmitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 S. 9 GO NW | 20.06.2023 | | von 20.06.2023 | |
|
Manfred Mölder | SPD | SPD | | 01.10.2000 | 30.09.2004 | von 01.10.2000 bis 30.09.2004 | |
Mitglieder Embrica |
Werner Stevens | Linke | Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 11.11.2020 | von 25.04.2017 bis 11.11.2020 | |
Mitglieder UWE |
Renate Malischewski | UWE | UWE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 10.04.2018 | 11.11.2020 | von 10.04.2018 bis 11.11.2020 | |
Thomas Mayer-Steudte | UWE | UWE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 25.04.2017 | 09.04.2018 | von 25.04.2017 bis 09.04.2018 | |
Mitglieder Embrica |
Marco Hoferichter | Embrica-Fraktion | Embrica-Fraktion Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Mitglieder UWE |
Manfred Brockmann | UWE | UWE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.02.2017 | 21.03.2017 | von 21.02.2017 bis 21.03.2017 | |