Vorsitzender |
Peter Hinze | | Bürgermeister | Bürgermeister | 24.04.2018 | | von 24.04.2018 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Beisitzer/in |
Anne Hoenselaar | UWE | UWE Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 09.04.2019 | | von 09.04.2019 | |
Herbert Kaiser | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | |
Christoph Kukulies | UWE | UWE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | 08.04.2019 | von 25.04.2017 bis 08.04.2019 | |
Maik Leypoldt | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.04.2017 | | von 25.04.2017 | |
Thomas Meschkapowitz | BSD NRW | BSD NRW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.12.2014 | 24.04.2017 | von 03.12.2014 bis 24.04.2017 | |
Manfred Mölder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Prof. Dr. Matthias Reintjes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | |
Elke Trüpschuch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Herbert Ulrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | |
Jürgen Frericks | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Sigmar Peters | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | |