Vorsitzender |
Dr. Stefan Wachs | | Vorsitzender | Vorsitzender | 26.09.2018 | | von 26.09.2018 |
Die Mitglieder |
Peter Hinze | | Bürgermeister | Bürgermeister | 03.11.2015 | 25.09.2018 | von 03.11.2015 bis 25.09.2018 |
Mitglieder |
Ludger Braam | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 |
Mitglieder CDU |
Gerhard Gertsen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Prof. Dr. Matthias Reintjes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2015 | | von 03.11.2015 |
Sultan Seyrek | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 |
Kai-Thomas Frisch | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 |
Mitglieder SPD |
Andrea Schaffeld | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2015 | | von 03.11.2015 |
Mitglieder BGE |
Joachim Sigmund | BGE | BGE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.06.2017 | | von 06.06.2017 |
namentlich stellvertretendes Mitglied |
Ulrich Siebers | | Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | 25.10.2018 | 30.08.2019 | von 25.10.2018 bis 30.08.2019 |
Sparkasse Rhein-Maas |
Horst Balkmann | | Sparkassendirektor | Sparkassendirektor | | 25.04.2017 | bis 25.04.2017 |
Gregor Reinen | | Verwaltung | Verwaltung | | 01.02.2019 | bis 01.02.2019 |